Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.
Auguste Champetier de Ribes - La foi dans la République
Gascogne - EAN : 9782366660630
Édition papier
EAN : 9782366660630
Paru le : 26 juin 2015
15,00 €
14,22 €
Bientôt disponible
Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous
Manquant sans date
Notre engagement qualité
-
Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande -
Manquants maintenus
en commande
automatiquement -
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes -
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur -
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique -
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
- EAN13 : 9782366660630
- Editeur : Gascogne
- Date Parution : 26 juin 2015
- Disponibilite : Manque sans date
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 200
- Format : H:180 mm L:120 mm
- Poids : 401gr
- Résumé : Auguste Champetier de Ribes Adepte du christianisme social, disciple d'Albert de Mun, Auguste Champetier de Ribes fut plusieurs fois ministre dans les années 1930, notamment dans le cabinet d'Edouard Daladier. Il refusa de voter les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940. Retiré dans son département, il dirigea le mouvement Combat. Premier chef de parti à reconnaître l'autorité du général de Gaulle en qualité de chef de la France libre, il fut membre de l'Assemblée consultative provisoire à la Libération. De Gaulle le nomma délégué du GPRF auprès du Tribunal militaire de Nuremberg. Lorsque le procureur général de France François de Menthon quitte Nuremberg à la suite de la démission de De Gaulle au gouvernement, c'est Auguste Champetier de Ribes qui le remplace à cette tache. À son retour, il devint président du Conseil de la République le 27 décembre 1946. Le 16 janvier 1947, il fut le candidat du MRP à la présidence de la République contre le socialiste Vincent Auriol. La maladie l'empêcha d'assumer sa fonction de président de la Haute Assemblée, et il décéda quelques mois plus tard.